Cálculo veloz en multiplicaciones

Multiplicar por 11

 

Para la multiplicación, ¡hay otros consejos muy interesantes!

 

Para multiplicar por 11 una cantidad de 2 dígitos, ¡colocamos la suma de los 2 dígitos entre los 2 dígitos!

 

11 x 24 = 264 porque 2 + 4 = 6
11 x 34 = 374 porque 3 + 4 = 7
11 x 27 = 297 porque 2 + 7 = 9

 

Por supuesto, solo funciona para números pequeños, cuando agrega los 2 dígitos, obtiene solo un dígito, y no 2.
11 x 69 no es igual a 6159, incluso si 6 + 9 = 15, porque en 15 hay 2 dígitos y no 1 solo.
Del mismo modo para 67 porque 6 + 7 = 13, o para 89 porque 8 + 9 = 17 …
Pero este es un método para usar en algunos casos

 



Multiplique por 11 números grandes

 

El método es sustancialmente el mismo, agregamos los números 2 a 2 comenzando desde la derecha.
Ejemplo:
135426 x 11:
se copia 6 extrema derecha ===========> 6
6 + 2 = 8 =================== =====> 86
2 + 4 = 6 =======================> 686
4 + 5 = 9 ======== ==============> 9686
5 + 3 = 8 =====================> 89686
3 + 1 = 4 = ===================> 489686
se copia toda la izquierda 1 ====> 1489686

Y aquí tenemos 135426 x 11 = 1489686 !!!
Muy muy simple

 

Donde se pone un poco complicado es cuando hay una restricción:
3568 x 11:
Copia el 8 bien ====================== =============> 8
8 + 6 = 14: 4 se coloca y se retienen uno ====================== =====> 48
6 + 5 = 11 + 1 del depósito antes de = 12: 2 se coloca y retiene 1 ===> 248
5 + 3 = 8 + 1 del depósito antes = 9 ========================> 9248
se copia el 3 de extremo izquierdo ================= =============> 39248

 

Multiplicar por 9, 99, 999, 9999…

 

Sabemos que 9 = 10-1
Así 45 x 9 x 45 = (10 – 1) – 45 x 1 = 450-45 = 405 = 45 x 10
Se retira básicamente, se multiplica por 10 y una vez que el número

 

Entonces 248 x 9 = 2480 – 248 = 2232

 

Por supuesto que es lo mismo para 99 = 100 -1: multiplicamos por 100, luego eliminamos una vez el número
568 x 99 = 56800 – 568 = 56232

 

Se va a decir a sí mismo que el cálculo de 2480-248 y 56800-568 no es obvio, pero de hecho si! Veremos cómo lidiar con esto.
Debemos hacerlo paso a paso:
Para 2480-248, primero eliminamos 200, luego 40, luego 8!
Primero 200: 2480 – 200 = 2280
Luego eliminamos 40: 2280 – 40 = 2240
Y finalmente 8: 2240 – 8 = 2232.

¡Y aquí está el trabajo!    De esta manera se ve largo pero con el hábito se volverá casi automático e inmediato, todo se hará en tu cabeza y este tipo de cálculos no te preocuparán

 



Multiplicar por 5

Ahora veremos cómo multiplicar rápidamente por 5:
Utilizamos el hecho de que 5 = 10/2. ¡Entonces multiplicar rápidamente por 5, multiplicar por 10 y dividir por 2!
658 x 5 = (658 x 10) / 2 = 6580/2 = 3290
267 x 5 = 2670/2 = 1335
¡Muy simple como puedes ver!

Estos pocos ejemplos deberían ayudarlo a usar este método rápidamente

 

Combinando técnicas

 

Por supuesto, no dude en mezclar todas estas técnicas en un solo cálculo. A veces deberá desarrollar ciertas expresiones para simplificarlas:

 

34 x 55 = 34 x 11 x 5 porque 55 = 11 x 5
= 374 x 5 porque 3 + 4 = 7
= (374 x 10) / 2
= 3740/2
= 1870

 

 

Questions